Eric Hardy Empowerment Trust

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Wildlife conservation & the burial of humans in nature reserves.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 06 Hydref 1987: Cofrestrwyd
- 09 Hydref 2017: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 02 Tachwedd 2017: Re-registered
- ERIC HARDY EMPOWERMENT TRUST (Enw blaenorol)
- HARROGATE TRUST FOR WILDLIFE PROTECTION (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xx MICHAEL FOOTE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUE THORP | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £57 | £4.30k | £6.21k | £2.97k | £8.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £800 | £0 | £250 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 02 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 16 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 2 JULY 1984 AS AMENDED 26 JUNE 1986, 12 SEPTEMBER 1987, 20 MAY 1991, 28 FEBRUARY 1997, 24 OCTOBER 1997 AND 12 DECEMBER 2010. as amended on 01 Apr 2023
Gwrthrychau elusennol
(A) TO CONSERVE AND PROTECT FOR THE PUBLIC BENEFIT, ALL FORMS OF WILDLIFE TO SAFEGUARD GENETIC DIVERSITY; (B) TO EDUCATE THE PUBLIC ABOUT WILDLIFE, TO INCREASE UNDERSTANDING AND AN APPRECIATION OF NATURE, ITS VALUE AND THE NEED FOR CONSERVATION; (C) FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO MAKE PROVISION FOR BURIALS, WHETHER SECULAR OR OTHERWISE, AND THE RE-BURIAL OF EXHUMED REMAINS, INCLUDING HELP WITH EXHUMATIONS FROM ANY LAND, WITHIN THE FRAMEWORK OF THE RELEVANT LAWS FROM TIME TO TIME IN FORCE AND TO PERMIT SUCH BURIALS OR RE-BURIALS (INCLUDING THE OCCASIONAL BURIAL OF PETS) IN APPROPRIATE NATURE RESERVES OR OTHER LAND MAINTAINED BY THE TRUST.
Maes buddion
HARROGATE AND SURROUNDING DISTRICT AND ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 KNOX ROAD
HARROGATE
NORTH YORKSHIRE
HG1 3EF
- Ffôn:
- 01423530900
- E-bost:
- empowertoprotect@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window