ymddiriedolwyr ABINGDON BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1201269
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyril Saunders | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
LINDA SUSAN KING | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|||||
Rev Rachel Hughes BD Hons | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Christine Hutt | Ymddiriedolwr | 12 April 2022 |
|
|||||
Rosalie Lorrison | Ymddiriedolwr | 04 June 2021 |
|
|||||
Pamela Maureen Pratt | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|||||
Christine Cairns | Ymddiriedolwr | 19 March 2019 |
|
|||||
Rev IAN LEONARD MILLGATE | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.