Aslan Ministries

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of the Christian Faith through teaching, education and compassionate care by raising awareness of the Christian message, the production and dissemination of printed and audio-visual materials for the public benefit and all of humanity.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Brasil
- Ffrainc
- Iorddonen
- Libanus
Llywodraethu
- 13 Mai 2022: CIO registration
- COLIN DYE MINISTRIES (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddsoddi
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Dye | Cadeirydd | 13 May 2022 |
|
|
||||
Jonathan Payne | Ymddiriedolwr | 12 January 2023 |
|
|
||||
Dr John Charles Montague Moore | Ymddiriedolwr | 13 May 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £38.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 29 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 29 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 13 May 2022 as amended on 09 May 2024
Gwrthrychau elusennol
(1) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH THROUGH TEACHING, EDUCATION AND COMPASSIONATE CARE BY RAISING AWARENESS OF THE CHRISTIAN MESSAGE, THE PRODUCTION AND DISSEMINATION OF PRINTED AND AUDIO-VISUAL MATERIALS FOR THE PUBLIC BENEFIT AND ALL OF HUMANITY IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS IN THE SCHEDULE TO THE ARTICLES HERETO ATTACHED. (2) TO PROMOTE HUMAN RIGHTS (AS SET OUT IN THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS AND SUBSEQUENT UNITED NATIONS CONVENTIONS AND DECLARATIONS) THROUGHOUT THE WORLD BY ADVOCATING HUMAN RIGHTS AND RELIEVING THE NEED AMONG THE VICTIMS OF HUMAN RIGHTS ABUSES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
34 MOUNT PARK ROAD
LONDON
W5 2RS
W5 2RS
- Ffôn:
- 07825076528
- E-bost:
- colin.dyews@gmail.com
- Gwefan:
-
HTTPS://COLINDYE.COM/
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window