ymddiriedolwyr SALFORD COMMUNITY & VOLUNTARY SERVICES
Rhif yr elusen: 519361
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aderonke Apata | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|||||
Lewey Hellewell | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|
||||
Teresa Pepper | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|
||||
Francesca Archer-Todde | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|
||||
Yen Siang Tan | Ymddiriedolwr | 28 August 2021 |
|
|||||
Ben Whalley | Ymddiriedolwr | 17 November 2020 |
|
|
||||
Barbara Anne Bentham | Ymddiriedolwr | 17 May 2018 |
|
|
||||
Grace Dyke | Ymddiriedolwr | 11 July 2017 |
|
|
||||
Ray Mashiter | Ymddiriedolwr | 13 December 2016 |
|
|
||||
JOHN PHILLIPS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.