CATHEDRAL CHURCH OF ST NICHOLAS IN NEWCASTLE

Rhif yr elusen: 1203907
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Trosolwg o'r elusen

Mae'r elusen hon wedi cael ei chofrestru'n ddiweddar - nid oes angen iddi ddiweddaru'i gwybodaeth hyd 10 mis ar ôl i'w chyfnod ariannol cyntaf ddod i ben

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Newcastle Cathedral provides a regular pattern of worship. It offers a welcome to all who enter ~ and pastoral care to those in need of it. The Lantern Initiative is a key part of our life, and ensures support is offered to the homeless and those suffering with addiction. Our Music Team actively works with schools in disadvantaged areas to give them opportunities to sing in our choir.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Newcastle Upon Tyne
  • Gateshead
  • Gogledd Tyneside
  • Northumberland

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Gorffennaf 2023: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • NEWCASTLE CATHEDRAL (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr Helen Lesley Paterson Ymddiriedolwr 06 November 2024
CHURCH AND COMMUNITY PARTNERSHIP (TYNEDALE)
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Zoe Norah Heming Ymddiriedolwr 14 September 2024
Dim ar gofnod
Rev Ruth Carole Hulse Ymddiriedolwr 13 July 2024
Dim ar gofnod
The Very Reverend Lee Paul Batson Ymddiriedolwr 14 October 2023
THE ECCLESIASTICAL CHARITY OF WILLIAM MOULTON
Derbyniwyd: Ar amser
THE STANLEY WALTON BROWN MEMORIAL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
NEWCASTLE CATHEDRAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
DAME ALLAN'S SCHOOLS
Derbyniwyd: 9 diwrnod yn hwyr
Gavin MacFarlane Black Ymddiriedolwr 01 July 2023
THE STANLEY WALTON BROWN MEMORIAL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHARLOTTE STRAKER PROJECT
Derbyniwyd: Ar amser
HEART OF THE CITY PARTNERSHIP
Derbyniwyd: Ar amser
THE REVEREND DOCTOR THOMLINSON'S LIBRARY AND THE ENDOWNMENT OF WALTER BLACKETT
Derbyniwyd: Ar amser
ISABEL WRIGHTSON
Derbyniwyd: Ar amser
THE ECCLESIASTICAL CHARITY OF WILLIAM MOULTON
Derbyniwyd: Ar amser
John Arthur Inglis-Jones Ymddiriedolwr 01 July 2023
Dim ar gofnod
The Venerable Rachel Astrid Wood Ymddiriedolwr 01 September 2021
CHARITY OF BISHOP CHANDLER (NEWCASTLE BRANCH)
Derbyniwyd: Ar amser
David John Dennis Lawrence Ymddiriedolwr 01 April 2016
THE ECCLESIASTICAL CHARITY OF WILLIAM MOULTON
Derbyniwyd: Ar amser
THE REVEREND DOCTOR THOMLINSON'S LIBRARY AND THE ENDOWNMENT OF WALTER BLACKETT
Derbyniwyd: Ar amser
ISABEL WRIGHTSON
Derbyniwyd: Ar amser
THE STANLEY WALTON BROWN MEMORIAL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Eric Jubb Ymddiriedolwr 01 December 2014
THE STANLEY WALTON BROWN MEMORIAL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
ISABEL WRIGHTSON
Derbyniwyd: Ar amser
THE ECCLESIASTICAL CHARITY OF WILLIAM MOULTON
Derbyniwyd: Ar amser
THE REVEREND DOCTOR THOMLINSON'S LIBRARY AND THE ENDOWNMENT OF WALTER BLACKETT
Derbyniwyd: Ar amser
HEART OF THE CITY PARTNERSHIP
Derbyniwyd: Ar amser
TOGETHER NEWCASTLE
Derbyniwyd: Ar amser
Edna Beveridge Ymddiriedolwr 01 March 2014
Dim ar gofnod
David Robert Bilton Ymddiriedolwr 01 November 2011
THE STANLEY WALTON BROWN MEMORIAL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF TYNEMOUTH PRIORY HOLY SAVIOUR, TYNEMOUTH
Derbyniwyd: Ar amser
THE REVEREND DOCTOR THOMLINSON'S LIBRARY AND THE ENDOWNMENT OF WALTER BLACKETT
Derbyniwyd: Ar amser
THE ECCLESIASTICAL CHARITY OF WILLIAM MOULTON
Derbyniwyd: Ar amser
ISABEL WRIGHTSON
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

Cofrestrwyd yr elusen hon yn ddiweddar. Nid oes rhaid i'r elusen gyflwyno gwybodaeth tan 10 mis ar ôl ei chyfnod ariannol cyntaf.

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae hon yn elusen a gafodd ei chofrestru’n ddiweddar- nid oes gofyn am gyfrifon nac adroddiad blynyddol eto. Nid oes angen i'r elusen ddiweddaru'i gwybodaeth hyd 10 mis ar ôl i'w chyfnod ariannol cyntaf ddod i ben.

Dogfen lywodraethu

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Cathedral House
42 Mosley Street
Newcastle upon Tyne
NE1 1DF
Ffôn:
01912321939