ymddiriedolwyr MISSION44
Rhif yr elusen: 1199596
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark William Hamlin | Cadeirydd | 09 December 2021 |
|
|||||
Isobel Obeng | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Aziza Ajak | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Ajaz Ahmed | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Anne Mensah | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|||||
Dawid Konotey-Ahulu | Ymddiriedolwr | 22 July 2022 |
|
|||||
Matthew Otubu | Ymddiriedolwr | 22 July 2022 |
|
|
||||
Dr Hayaatun Sillem CBE FIET | Ymddiriedolwr | 04 January 2022 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.