YORK MINSTER

Rhif yr elusen: 1201499
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

THE OBJECTS OF THE CHAPTER ARE (A) TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE FAITH AND PRACTICE OF THE CHURCH OF ENGLAND, IN PARTICULAR BY FURTHERING THE MISSION OF THE CHURCH OF ENGLAND; (B) TO CARE FOR AND CONSERVE THE FABRIC AND STRUCTURE OF THE CATHEDRAL CHURCH BUILDING; (C) TO ADVANCE ANY OTHER CHARITABLE PURPOSES WHICH ARE ANCILLARY.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Caerefrog
  • Dinas Kingston Upon Hull
  • East Riding Of Yorkshire
  • Gogledd Swydd Gaerefrog
  • Middlesbrough
  • Redcar And Cleveland

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Rhagfyr 1973: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • CHAPTER OF YORK (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Robert Edward Hornby Ymddiriedolwr 01 February 2025
Dim ar gofnod
Camilla Faith Ymddiriedolwr 01 February 2025
Dim ar gofnod
Revd Canon Margaret McLean Ymddiriedolwr 28 October 2024
Dim ar gofnod
REVD CANON TIMOTHY GOODE Ymddiriedolwr 28 October 2024
Dim ar gofnod
Alan Dunsmore Ymddiriedolwr 28 October 2024
Dim ar gofnod
Sir William Worsley Ymddiriedolwr 28 October 2024
Dim ar gofnod
Jonathan Britton Ymddiriedolwr 28 October 2024
DR ANGUS FAIRWEATHER TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Catherine Eve Poole Ymddiriedolwr 28 October 2024
SHARE ALLIANCE
Cofrestrwyd yn ddiweddar
THE WOODARD CORPORATION
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Canon James Harley Milne Ymddiriedolwr 28 October 2024
ST.PETER'S SCHOOL, YORK
Derbyniwyd: Ar amser
THE VERY REVD DOMINIC MATTHEW JESSE BARRINGTON Ymddiriedolwr 28 October 2024
Dim ar gofnod
PETER NEVILLE COLLIER KC Ymddiriedolwr 28 October 2024
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £12.85m
Cyfanswm gwariant £10.15m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £33.11k
Incwm o roddion a chymynroddion £4.05m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £7.03m
Incwm - Weithgareddau elusennol £280.91k
Incwm - Gwaddolion £0
Incwm - Buddsoddiad £1.48m
Incwm - Arall £14.65k
Incwm - Cymynroddion £131.62k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £6.62m
Gwariant - Ar godi arian £3.53m
Gwariant - Llywodraethu £47.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £364.16k
Gwariant - Arall £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd £11.26m
Buddsoddiadau tymor hir £42.64m
Cyfanswm asedau £4.77m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £4.05m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 25 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 25 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME DATED 03 OCT 1973 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 28 OCT 2024
Gwrthrychau elusennol
5.1 THE OBJECTS FOR WHICH THE CHARITY IS ESTABLISHED ARE: (A) TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE FAITH AND PRACTICE OF THE CHURCH OF ENGLAND, IN PARTICULAR BY FURTHERING THE MISSION OF THE CHURCH OF ENGLAND, AND (B) TO ADVANCE ANY OTHER CHARITABLE PURPOSES WHICH ARE ANCILLARY TO THE FURTHERANCE OF THE PURPOSE REFERRED TO IN PARAGRAPH (A). 5.2 THE CHARITY'S LAND AND BUILDINGS KNOWN AS ST. WILLIAM'S COLLEGE ('THE PROPERTY') ARE DESIGNATED LAND AND, SUBJECT TO CLAUSE 5.4 BELOW, MUST BE USED FOR THE CHARITABLE PURPOSES SPECIFIED IN CLAUSE 5.1. 5.4 WHEN NOT BEING USED FOR THE CHARITABLE PURPOSES SPECIFIED IN CLAUSE 5.1, THE PROPERTY CAN BE USED TO GENERATE AN INCOME TO MAINTAIN THE PROPERTY AND FURTHER THE SAID CHARITABLE PURPOSES.
Maes buddion
THE DIOCESE OF YORK
Hanes cofrestru
  • 19 Rhagfyr 1973 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
York Minster
Minster Yard
YORK
YO1 7HH
Ffôn:
01904557200