THE ELLIOT PROJECT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Elliot Project currently provide training and environments for individuals to come and learn and speak openly about their mental health.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 18 Awst 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Loscar Rigby | Cadeirydd | 17 March 2023 |
|
|
||||
Shirley Ann Hennell | Ymddiriedolwr | 17 March 2023 |
|
|
||||
Lucy Hennell | Ymddiriedolwr | 17 March 2023 |
|
|
||||
Harley Marie McCarthy | Ymddiriedolwr | 17 March 2023 |
|
|
||||
Abigail Margaret Horner | Ymddiriedolwr | 17 March 2023 |
|
|
||||
Owen Ross OBrien Speirs | Ymddiriedolwr | 17 March 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2023 | 01/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £8.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £2.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2024 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | 03 Mehefin 2024 | 123 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | 29 Gorffennaf 2024 | 179 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 18 Aug 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND PROTECT THE MENTAL HEALTH AND WELLBEING OF INDIVIDUALS ABOVE THE AGE OF 18 WITHIN THE UK, SUFFERING FROM MENTAL HEALTH ISSUES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO PTSD, DEPRESSION AND ANXIETY THROUGH: 1. THE PROVISION OF MENTAL HEALTH COURSES AND ONE-TO-ONE COACHING TO BE PROVIDED BY SELECTED PARTNERING ORGANISATIONS 2. TO CREATE AND MAINTAIN A NETWORK OF VOLUNTEERS, TO BENEFIT THE WELLBEING OF THE PUBLIC SUFFERING FROM MENTAL HEALTH WITHIN THE UK 3. TO PROMOTE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC IN ALL AREAS RELATING TO MENTAL HEALTH THROUGH THE PROVISION OF A FREE INFORMATION, ADVICE AND SUPPORT SERVICE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Gleneagles Road
Boorley Green
Southampton
SO32 2SJ
SO32 2SJ
- Ffôn:
- 07547642126
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window