Ymddiriedolwyr BRADFORD HINDU COUNCIL
Rhif yr elusen: 1199088

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ravinder Kumar Dharni | Cadeirydd | 17 December 2023 |
|
|
||||
Reshma Patel | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Maheshkumar Amratlal Mistry | Ymddiriedolwr | 19 December 2023 |
|
|
||||
Deepak Kumar Sharma | Ymddiriedolwr | 05 February 2023 |
|
|
||||
Narendra Mistry | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Dharmesh Mistry | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Harkishan Mistry | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Jayaraj Shridhar Nambiar | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.