Community of the Cross of Nails (UK)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Pilgrimages and commemoration / remembrance services
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 25 Ebrill 2022: CIO registration
- CCN (UK & IRELAND) (Enw gwaith)
- THE COMMUNITY OF THE CROSS OF NAILS (UK & IRELAND) (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Jonathan Cracknell Simmons | Cadeirydd | 25 April 2022 |
|
|||||
Cerys Jane Smith | Ymddiriedolwr | 03 December 2022 |
|
|
||||
REV SARAH BOURNE SWINTON HUNTER | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Rev Mary Euphemia Taylor | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Andrew John Viner | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2023 | |
---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 17 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 17 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 25 Apr 2022 as amended on 05 Feb 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION BY RESOURCING, ENABLING, EQUIPPING AND INSPIRING PEOPLE, ORGANISATIONS AND CHURCHES WITH A CHRISTIAN FAITH BASIS IN THE UNITED KINGDOM, THE REPUBLIC OF IRELAND, FRANCE, BELGIUM, DENMARK, SWEDEN AND NORWAY TO LIVE WITH DIFFERENCE AND WORK TOWARDS A CULTURE OF PEACE, AS EXEMPLIFIED BY THE EXPERIENCE OF RE-BIRTH AND RENEWAL OF COVENTRY CATHEDRAL SINCE THE SECOND WORLD WAR, AND TO DO SO THROUGH ACTIVITIES SUCH AS INTER-COMMUNAL AND INTER-PERSONAL RECONCILIATION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Chapel House
Orleton
LUDLOW
SY8 4HN
- Ffôn:
- 07340340936
- E-bost:
- ccn.ukirl@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window