CATHEDRALS' WORKSHOP FELLOWSHIP

Rhif yr elusen: 1199959
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity raises funds to support craft training in cathedrals and provides specialist training in heritage craft skills to craftspeople working in cathedrals and the wider built heritage sector.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023

Cyfanswm incwm: £5,000
Cyfanswm gwariant: £20

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Awst 2022: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • THE CWF (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Carolyn Bruce Cadeirydd 17 November 2021
THE CHESTER CATHEDRAL EDUCATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MEDIC MALAWI
Derbyniwyd: Ar amser
Emily Charlotte MacKenzie Ymddiriedolwr 20 September 2023
THE CATHEDRALS ADMINISTRATION AND FINANCE ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE ASSOCIATION OF ENGLISH CATHEDRALS
Derbyniwyd: Ar amser
THE ST PAUL'S CATHEDRAL CHORISTER TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Edwin David Colthup Ymddiriedolwr 27 February 2023
THE GREEN HOWARDS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Matthew James Hall Ymddiriedolwr 09 October 2022
Dim ar gofnod
Jacqueline Ann Molnar Ymddiriedolwr 17 November 2021
Dim ar gofnod
Catherine Louise Escott Ymddiriedolwr 17 November 2021
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £5.00k
Cyfanswm gwariant £20
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 21 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 21 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
York Minster
Deangate
York
YO1 7HH
Ffôn:
07932718119