Hanes ariannol CUMBRIA AMENITY TRUST MINING HISTORY SOCIETY
Rhif yr elusen: 519424
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2014 | 31/10/2015 | 31/10/2016 | 31/10/2017 | 31/10/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.25k | £16.87k | £18.88k | £15.39k | £14.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.53k | £17.31k | £16.65k | £13.57k | £12.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.