FRIENDS OF SURVIVORS AGAINST DOMESTIC ABUSE (SADA)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Friends of SADA is a charity that supports the work of Survivors Against Domestic Abuse. The team offer advice, support and housing to anyone who is suffering or has suffered from domestic abuse.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
9 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
Llywodraethu
- 20 Mai 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Muncey | Ymddiriedolwr | 10 February 2025 |
|
|
||||
Matthew Francis John Ewan | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Sean Prendergast | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.73k | £54.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £716 | £56.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.50k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 03 Ebrill 2024 | 63 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 03 Ebrill 2024 | 63 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 20 May 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: 1. TO RELIEVE THE DISTRESS AND SUFFERING FACED BY WOMEN, MEN, CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WHO HAVE EXPERIENCED, OR ARE EXPERIENCING, DOMESTIC VIOLENCE AND ABUSE, IN ASSOCIATION WITH STATUTORY, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS, THIS RELIEF SHALL BE PROVIDED IN ANY MANNER WHICH NOW IS OR MAY BE DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE. 2. TO ADVANCE THE EDUCATION OF VOLUNTARY AND STATUTORY AGENCIES AND THE PUBLIC IN ALL ASPECTS OF DOMESTIC VIOLENCE, INCLUDING WITHOUT LIMIT, ITS CAUSES AND PREVENTION AND THE RELIEF OF ITS CONSEQUENCES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Stevenage Borough Council
Daneshill House
Danestrete
Stevenage
SG1 1HN
- Ffôn:
- 01438242666
- E-bost:
- friendsofSADA@stevenage.gov.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window