THE COOMBE KEYNES TRUST 2022

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the restoration and permanent preservation for the public of the Church of the Holy Rood at Coombe Keynes in the county of Dorset, as a building of historical and architectural interest, which should be retained for the education of present and future generations; and to use the Church and any land appurtenant thereto for any public, social, educational or charitable purposes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dorset
Llywodraethu
- 27 Ionawr 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 281073 THE COOMBE KEYNES TRUST
- 03 Mai 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Stuart | Cadeirydd | 28 May 2022 |
|
|
||||
Christopher Michael Punch | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Olivia Hetreed | Ymddiriedolwr | 28 May 2022 |
|
|
||||
PETER CHARLES BRACHI | Ymddiriedolwr | 28 May 2022 |
|
|||||
Nicholas John Salt | Ymddiriedolwr | 28 May 2022 |
|
|||||
Philippa Punch | Ymddiriedolwr | 28 May 2022 |
|
|
||||
Beverley Cotton | Ymddiriedolwr | 28 May 2022 |
|
|
||||
Jan Czeslaw Chadaj | Ymddiriedolwr | 28 May 2022 |
|
|
||||
Robin Stuart Bowler | Ymddiriedolwr | 28 May 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £6.82k | £10.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £7.34k | £8.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 07 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 07 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Mawrth 2024 | 140 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Mawrth 2024 | 140 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 03 May 2022 as amended on 15 Dec 2022
Gwrthrychau elusennol
(A) THE CIO IS ESTABLISHED TO PROMOTE THE RESTORATION AND PERMANENT PRESERVATION FOR THE PUBLIC OF THE CHURCH OF THE HOLY ROOD AT COOMBE KEYNES IN THE COUNTY OF DORSET (HEREINAFTER CALLED "THE CHURCH") AS A BUILDING OF HISTORICAL AND ARCHITECTURAL INTEREST WHICH SHOULD BE RETAINED FOR THE EDUCATION OF THE PRESENT AND FUTURE GENERATIONS; AND TO USE THE CHURCH AND ANY LAND APPURTENANT THERETO FOR ANY OF THE FOLLOWING PURPOSES: (B) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION (C) THE PROVISION, IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE, OF FACILITIES AVAILABLE TO MEMBERS OF THE PUBLIC AT LARGE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE PERSONS FOR WHOM THE FACILITIES ARE PRIMARILY INTENDED: AND (D) ANY OTHER CHARITABLE PURPOSES (ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES) AS THE TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Church of the Holyrood
Church Lane
Coombe Keynes
Wareham
Dorset
BH20 5PS
- Ffôn:
- 01929208227
- E-bost:
- trust_chair@coombekeynes.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window