ymddiriedolwyr ST PADARNS PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1197903
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (296 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie Nicole Pugh-Jenkins | Cadeirydd | 01 September 2019 |
|
|
||||
Enid Teresa Brophy | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|
||||
Mandy Rowe | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|||||
Sandra Beckett | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
Aliyah Rebecca Debbonaire | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
Kari Greengross | Ymddiriedolwr | 26 February 2021 |
|
|
||||
Sandra May Lloyd | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.