ymddiriedolwyr NATIONAL ASSOCIATION FOR TEACHING ENGLISH AND OTHER COMMUNITY LANGUAGES TO ADULTS
Rhif yr elusen: 1198388
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachel Suzanne Oner | Cadeirydd | 19 September 2020 |
|
|
||||
Paul Jonathan Sceeny | Ymddiriedolwr | 13 October 2023 |
|
|
||||
Gregory Dugdale | Ymddiriedolwr | 15 January 2022 |
|
|
||||
Nafisah Graham-Brown | Ymddiriedolwr | 22 September 2018 |
|
|||||
Mary Osmaston | Ymddiriedolwr | 23 September 2017 |
|
|
||||
Jennifer Gabrielle Roden | Ymddiriedolwr | 19 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.