HALL FARM CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote sustainable development for the benefit of the public by: Supporting university and further education scholarships for those unable to access opportunities. To support research and practice in regenerative and sustainable agriculture and food production.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
- Tanzania
Llywodraethu
- 20 Ebrill 2022: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr ANNA MDEE | Cadeirydd | 29 January 2022 |
|
|
||||
Angela Taylor | Ymddiriedolwr | 29 January 2022 |
|
|
||||
Katherine Adams Taylor | Ymddiriedolwr | 29 January 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.63k | £7.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.60k | £10.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 18 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 29 JAN 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY: (A) THE PRESERVATION, CONSERVATION AND THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND THE PRUDENT USE OF RESOURCES; (B) THE RELIEF OF POVERTY AND THE IMPROVEMENT OF THE CONDITIONS OF LIFE IN SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITIES; (C) THE PROMOTION OF SUSTAINABLE MEANS OF ACHIEVING ECONOMIC GROWTH AND REGENERATION. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN SUBJECTS RELATING TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE PROTECTION, ENHANCEMENT AND REHABILITATION OF THE ENVIRONMENT AND TO PROMOTE STUDY AND RESEARCH IN SUCH SUBJECTS PROVIDED THAT THE USEFUL RESULTS OF SUCH STUDY ARE DISSEMINATED TO THE PUBLIC AT LARGE. SUSTAINABLE DEVELOPMENT MEANS “DEVELOPMENT WHICH MEETS THE NEEDS OF THE PRESENT WITHOUT COMPROMISING THE ABILITY OF FUTURE GENERATIONS TO MEET THEIR OWN NEEDS.”
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
47 GRANGE ROAD
BINGLEY
BD16 3DQ
- Ffôn:
- 07591614798
- E-bost:
- annamdee1@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window