NATIONWIDE ASSOCIATION OF BLOOD BIKES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To act as a representative body for blood bike groups whose aim is to assist the promotion of public health through voluntary support of hospital services.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- NABB (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Chalmers | Cadeirydd | 23 February 2025 |
|
|
||||
Kelly Byrne | Ymddiriedolwr | 23 February 2025 |
|
|
||||
Johnathan Wootton | Ymddiriedolwr | 22 December 2024 |
|
|
||||
David Robert Aiden O'Leary | Ymddiriedolwr | 27 May 2024 |
|
|
||||
MELANIE ROWBOTTOM | Ymddiriedolwr | 26 November 2023 |
|
|
||||
Tyron Raymond Stevenson | Ymddiriedolwr | 27 November 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.15k | £40.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.62k | £12.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 27 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 27 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 09 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF BLOOD BIKE GROUPS IN THE UNITED KINGDOM, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, INCLUDING WITHOUT LIMITATION BY: I) SUPPORTING THE BLOOD BIKE GROUPS IN PROVIDING A PROFESSIONAL, RAPID RESPONSE, MEDICAL TRANSPORT SERVICE TO THE NHS; II) PROMOTING THE ACTIVITIES OF BLOOD BIKE GROUPS TO THE NHS AND THE PUBLIC; III) PURSUING PARITY WITH OTHER FRONT LINE EMERGENCY SERVICES IN TERMS OF LEGISLATIVE SUPPORT AND NATIONAL RECOGNITION; IV) PROMOTING THE ADHERENCE BY BLOOD BIKE GROUPS TO STANDARDS SET BY HEALTH AND TRANSPORT REGULATORY BODIES AND RELEVANT LEGISLATION. FOR THE PURPOSES OF THE OBJECT, A ?BLOOD BIKE GROUP? MEANS A CHARITY WHICH ADVANCES HEALTH BY PROVIDING A ?FREE AT POINT OF USE? COURIER SERVICE TO OR FROM NHS (OR EQUIVALENT) ESTABLISHMENTS FOR PRODUCTS DIRECTLY RELATED TO PATIENT WELFARE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
33 BROCKLEY CLOSE
LITTLE STOKE
BRISTOL
BS34 6HA
- Ffôn:
- 07918603191
- E-bost:
- secretary@bloodbikes.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window