SHIFT-ED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our mission is to empower young people by developing their imagination and creativity, fostering a foundation for innovative thinking and problem-solving. With a focus on real-world learning, we specialise in forming partnerships with artists, designers, and businesses within the creative sector to develop access to high-quality design and making experiences.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 28 Mawrth 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandra Gruber-Perez | Ymddiriedolwr | 22 April 2025 |
|
|
||||
Adrian Charles Fish | Ymddiriedolwr | 10 May 2024 |
|
|
||||
Zek Hoeben | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
Mark Oliver Coombes | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||
Ian Edwards Taylor | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||
Margaret Rose Sutton-Mattocks | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £200 | £46.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £33.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 03 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 03 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 21 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 28 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE UNDER THE AGE OF 25 IN LONDON AND THROUGHOUT THE UK, BY ORGANISING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR PROJECT BASED LEARNING WITH A FOCUS ON THE ARTS, HUMANITIES AND SCIENCES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
127 HIGHBURY HILL
LONDON
N5 1TA
- Ffôn:
- 07866518248
- E-bost:
- info@shifted.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window