ymddiriedolwyr DUNCOMBE CANON'S GARTH TRUST
Rhif yr elusen: 519506
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Arthur Hallifax Sword | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|||||
Philip Ashton | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
George Gyte | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Rev Melanie Burnside | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Janet Christine Curd | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Richard Hiscocks | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Katherine Anne Senior | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
Angela Gilbert | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Jake Barnaby Duncombe | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Penelope Lindsay Jane Robinson | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Sheila Fisher | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|
||||
James David SANDWITH | Ymddiriedolwr | 12 April 2016 |
|
|
||||
ANNE MARY STEWART | Ymddiriedolwr | 12 March 2002 |
|
|
||||
LUCY ANNE WILLSHAW | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.