THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SOUTH BEDDINGTON AND ROUNDSHAW, INCORPORATING ST MICHAEL & ALL ANGELS CHURCH SOUTH BEDDINGTON AND ST PAUL'S CHURCH ROUNDSHAW

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The parish of South Beddington and Roundshaw encompasses two Anglican churches, St Michael and All Angel's, South Beddington & St Pauls, Roundshaw. We provide an open welcoming and inclusive space where people can explore and be nurtured in their faith. We offer regular Sunday and weekday services and social activities. We also host other church and community groups.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Sutton
Llywodraethu
- 17 Chwefror 2022: Cofrestrwyd
- THE PCC OF THE PARISH OF SOUTH BEDDINGTON AND ROUNDSHAW (Enw gwaith)
- THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SOUTH BEDDINGTON AND ROUNDSHAW, INCORPORATING ST MICHAEL AND ALL ANGELS CHURCH SOUTH BEDDINGTON AND ST PAUL'S CHURCH ROUNDSHAW (Enw blaenorol)
- THE PCC OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SOUTH BEDDINGTON & ROUNDSHAW, INCORPORATING ST MICHAEL & ALL ANGELS CHURCH SOUTH BEDDINGTON & ST PAUL'S CHURCH ROUNDSHAW (Enw blaenorol)
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Bernadette Excell | Cadeirydd | 17 July 2023 |
|
|
||||
Richard Bourton | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Michael John Walker | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Penelope Marshall | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Rosalind Sinka | Ymddiriedolwr | 28 April 2023 |
|
|
||||
Rosemary Newton | Ymddiriedolwr | 28 April 2023 |
|
|
||||
Jennie Nash | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Robert James Bourton | Ymddiriedolwr | 02 May 2021 |
|
|
||||
JILLIAN EDNA FORBES | Ymddiriedolwr | 02 May 2021 |
|
|
||||
Paul Martin Goldsmith | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Barbara Jacqueline Dodd | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
||||
Dr Christopher John Chatfield | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Alison Margaret Huneke | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Sally Anne Page | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £159.43k | £161.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £132.03k | £149.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES THAT CAME INTO FORCE ON 02 JAN 1957
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING IN THE ECCLESIASTICAL PARISH THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St Michael's Vicarage
Milton Road
Wallington
SM6 9RP
- Ffôn:
- 02086471201
- E-bost:
- sbrvicar@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window