WEST YORKSHIRE ADHD SUPPORT GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are here to support anyone affected by ADHD; this includes both adults and children with or suspected of having ADHD, and also their parents/carers and siblings.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £140,940 o 10 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 11 Mai 2022: CIO registration
- WEST YORKSHIRE ADHD SUPPORT GROUP CIC (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Holt | Cadeirydd | 13 March 2023 |
|
|
||||
Sara Riley | Ymddiriedolwr | 19 November 2024 |
|
|
||||
Lewis Terry | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
Andrea Dewhurst | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
Linda Holmes | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|||||
Christopher Barker | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|
||||
Michael James Still | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £191.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £132.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £140.94k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 20 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 20 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 11 May 2022
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF INDIVIDUALS WITH ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD) AND ASSOCIATED CONDITIONS AND THEIR FAMILIES, CARERS, OR SUPPORTERS BY: A. INCREASING AWARENESS AND UNDERSTANDING OF ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD) AND ASSOCIATED CONDITIONS; B. THE PROVISION OF INDOOR AND OUTDOOR ACTIVITIES, AND; C. THE PROVISION OF SUPPORT, INFORMATION AND ADVOCATING FOR INDIVIDUALS (AND THEIR FAMILIES, CARERS, OR SUPPORTERS) WITH ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD) AND ASSOCIATED CONDITIONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Suite 1
5th Floor
31/32 Park Row
Leeds
LS1 5JD
- Ffôn:
- 0113 8563459
- E-bost:
- support@wyadhd.org.uk
- Gwefan:
-
Wyadhd.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window