CANNOCK CHASE SHED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Cannock Chase Shed provides workshop facilities whereby men and women can meet to engage in practical projects of an individual or local community nature. These facilities and activities are also conducive to developing social interactions and increased mental well-being which can help to alleviate feelings of social isolation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 04 Ebrill 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY ERIC RAYMOND CRADDOCK | Cadeirydd | 14 April 2025 |
|
|
||||
Graham Stanley Johnson | Ymddiriedolwr | 06 May 2025 |
|
|
||||
Peter Patrick Ross | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
David James Shaw | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Leslie Jewkes | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Barry Kenneth James | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.40k | £27.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.99k | £8.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 12 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 12 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 10 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 10 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 04 Apr 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PREVENTING PEOPLE AGED 18 AND OVER, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY OLDER MEN, WITHIN CANNOCK CHASE AND THE SURROUNDING AREA, FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED, RELIEVING THE NEEDS OF THOSE PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY THROUGH THE PROVISION OF FACILITIES IN WHICH THEY CAN MEET JOINTLY OR INDIVIDUALLY TO LEARN OR SHARE SKILLS AND KNOWLEDGE, AND SUPPORT EACH OTHER TO UNDERTAKE INDIVIDUAL, GROUP OR LOCAL COMMUNITY ACTIVITIES OF A PRACTICAL, CREATIVE, OR SOCIAL NATURE. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE 'SOCIALLY EXCLUDED' MEANS BEING EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PARTS OF SOCIETY, AS A RESULT OF ONE OF MORE OF THE FOLLOWING FACTORS: UNEMPLOYMENT; FINANCIAL HARDSHIP; OLD AGE; LONELINESS; ILL HEALTH (PHYSICAL OR MENTAL).
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit 3.07
Cannock Chase Enterprise Centre
Walkers Rise
Rugeley Road
Hednesford
WS12 0QU
- Ffôn:
- 07964851114
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window