Dogfen lywodraethu HARROGATE EMMAUS TRUST
Rhif yr elusen: 519535
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DATED 16/10/1987 AS AMENDED BY ORDER DATED 24/08/2005 AS AMENDED BY DEED DATED 13/07/2007 AS AMENDED BY DEED DATED 13/05/2011 AS AMENDED BY SCHEME DATED 23/03/2012
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF THE ELDERLY THROUGH THE PROVISION OF CHRISTIAN CARE
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
HARROGATE AND SURROUNDING DISTRICT
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.