HIGH LEVEL (NORTHERN) TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The relief of sickness and the rehabilitation of those suffering from any kind of addiction or stress related illness through holistic therapeutic treatments.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £48,470 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Rochdale
Llywodraethu
- 02 Mai 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1106699 HIGH LEVEL (NORTHERN) TRUST
- 29 Mawrth 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN DUCKWORTH | Cadeirydd | 29 March 2022 |
|
|
||||
Caroline Page | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|
||||
Jane Young | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|
||||
NASIM ASHRAF | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|||||
David Chorlton | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|
||||
Stuart Bromley | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|
||||
RUSSELL MORLEY | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £251.70k | £281.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £238.97k | £242.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £46.90k | £48.47k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 24 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 29 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS AND REHABILITATION OF THOSE SUFFERING FROM ANY KIND OF ADDICTION OR STRESS RELATED ILLNESS THROUGH HOLISTIC THERAPEUTIC TREATMENTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HIGH LEVEL (NORTHERN) TRUST
CHAMPNESS HALL
DRAKE STREET
ROCHDALE
OL16 1PB
- Ffôn:
- 01706860247
- E-bost:
- highlevel@hlnt.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window