HORNIMANS ADVENTURE PLAYGROUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Community play and youth provision delivering enriching activities that improve wellbeing of disadvantaged children and young people aged 5 to 16. Operates from purpose built premises in the Golborne ward of North Kensington, Kensington and Chelsea, London.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £87,140 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Kensington And Chelsea
Llywodraethu
- 10 Mehefin 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 802220 HORNIMANS ADVENTURE PLAYGROUND ASSOCIATION
- 22 Mawrth 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracy Wauchope | Cadeirydd | 01 April 2022 |
|
|
||||
Carol London-Baptiste | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Alex Hood | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
DAVID WERNER-RATKOVIC MR | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
DEBORAH FIAMBERTI | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £182.03k | £192.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £175.33k | £189.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £103.17k | £87.14k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 18 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 22 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION, EDUCATION AND OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION FOR CHILDREN RESIDENT IN GOLDBORNE WARD AND SURROUNDING AREAS IN KENSINGTON AND CHELSEA, BEING FACILITIES: (A) OF WHICH SUCH CHILDREN HAVE NEED BY REASON OF THEIR YOUTH OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES, AND (B) WHICH WILL IMPROVE THE CONDITIONS OF LIFE FOR SUCH CHILDREN BY PROMOTING THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL WELL-BEING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE BIG GREEN GATES
32 SOUTHERN ROW
LONDON
W10 5AN
- Ffôn:
- 02089695740
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window