ymddiriedolwyr ST OLAF'S WASDALE HEAD PARISH CHURCH MANAGEMENT COMMITTEE
Rhif yr elusen: 1199377
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geoffrey Hugh Foulerton | Cadeirydd | 22 April 2022 |
|
|
||||
Timothy Dennis Brooks | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Angela McGill | Ymddiriedolwr | 30 April 2022 |
|
|
||||
Keith Amey | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Jill Rosalind Amey | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Heather Naylor-Lopez | Ymddiriedolwr | 22 April 2022 |
|
|
||||
Joanne Balmer | Ymddiriedolwr | 22 April 2022 |
|
|
||||
Michael Andrew Lopez | Ymddiriedolwr | 22 April 2022 |
|
|
||||
Carolyn Foulerton | Ymddiriedolwr | 19 April 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.