ymddiriedolwyr CBA YORKSHIRE
Rhif yr elusen: 519581
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Paxton Buglass MA MCIfA | Cadeirydd | 05 November 2022 |
|
|
||||
Dr Denis Brian Waudby BA MA PhD | Ymddiriedolwr | 03 February 2024 |
|
|
||||
Fedor Kiyanenko | Ymddiriedolwr | 08 July 2023 |
|
|
||||
Philip Abramson MA, FSA | Ymddiriedolwr | 15 April 2023 |
|
|
||||
Stephen Russell Watson MA, FCCA | Ymddiriedolwr | 04 September 2021 |
|
|
||||
Michael John Leslie Turpin | Ymddiriedolwr | 02 February 2020 |
|
|
||||
Mary Josephine Heron | Ymddiriedolwr | 08 February 2019 |
|
|
||||
SHIRLEY THUBRON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.