FEED THE COMMUNITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Feed the Community operates food bank in an area of Grimsby that has high unemployment and lots of low income families. We fundraise to purchase store cupboard basics and work with local supermarkets, collecting unsold but still perfectly edible food, providing people in need, sufficient food to last 3-4 days. Each client is assessed on an individual basis and no one is turned away if in need.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 25 October 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,000 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
13 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Gogledd Ddwyrain Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 14 Ebrill 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lacey Langridge | Cadeirydd | 08 November 2023 |
|
|
||||
Nicole Perrin-Tweedy | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Hazel Evelyn Abey | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Sandra Brown | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
Susan Williams | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 25/10/2022 | 25/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.57k | £26.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.17k | £7.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 25 Hydref 2023 | 06 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 25 Hydref 2023 | 06 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 25 Hydref 2022 | 21 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 25 Hydref 2022 | 21 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 14 Apr 2022
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP AMONGST PEOPLE IN GRIMSBY AND CLEETHORPES AND THE SURROUNDING AREA OR IN OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES FROM TIME-TO-TIME THINK FIT, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY BY: A. PROVIDING EMERGENCY FOOD, ESSENTIAL TOILETRIES, AND HOUSEHOLD ITEMS TO INDIVIDUALS AND FAMILIES IN NEED AND/OR FOR DISTRIBUTION BY CHARITIES OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY, AND; B. SUCH OTHER MEANS, INCLUDING (BUT NOT LIMITED TO) THE PROVISION OF SUPPORT OR SIGNPOSTING TO RELEVANT INFORMATION AND OTHER ADVISORY SERVICES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Feed the community donation centre
211 Grimsby Road
CLEETHORPES
DN35 7HB
- Ffôn:
- 07727260285
- E-bost:
- feedthecommunity@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window