HIDDEN TREASURE TRUST CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide community hubs and services focussed on the areas of highest deprivation around Greater Manchester. Targeting support for families, children and vulnerable people, we use a range of resources to improve lives.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Cyfanswm incwm:
£767,973
Roddion a chymynroddion | £465.76k | |
Weithgareddau elusennol | £299.91k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.64k | |
Buddsoddiadau | £664 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£861,460
Codi arian | £21.78k | |
Weithgareddau elusennol | £839.69k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £73,631 o 3 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £21.78k | |
Gwariant elusennol | £839.69k |
Pobl

45 Gweithwyr
4 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Manceinion
- Dinas Salford
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Stockport
- Trafford
- Warrington
Llywodraethu
- 02 Medi 2022: CIO registration
- THE HIDEAWAY (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Charles Burr | Ymddiriedolwr | 10 September 2024 |
|
|
||||
Karen Greenhalgh | Ymddiriedolwr | 02 September 2022 |
|
|
||||
Susan James | Ymddiriedolwr | 02 September 2022 |
|
|
||||
REBEKAH STACEY | Ymddiriedolwr | 02 September 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £484.02k | £767.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £354.01k | £861.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £9.66k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £51.41k | £73.63k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £465.76k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £1.64k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £299.91k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £664 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £839.69k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £21.78k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | £108.21k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | £139.24k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | £210.93k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 28 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 28 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 02 Sep 2022
Gwrthrychau elusennol
A) THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP AMONG PEOPLE IN GREATER MANCHESTER BY PROVIDING THEM WITH GOODS AND SERVICES THEY COULD NOT OTHERWISE AFFORD THROUGH LACK OF MEANS.’ B) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR INDIVIDUALS AND FAMILIES RESIDING IN GREATER MANCHESTER, AND THE SURROUNDING AREAS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR QUALITY OF LIFE. C) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE INHABITANTS OF GREATER MANCHESTER, AND THE SURROUNDING AREAS IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT, TO ENHANCE THEIR ABILITY TO GAIN EMPLOYMENT AND TO STRENGTHEN FAMILY RELATIONSHIPS. D) TO SUPPORT THE WELFARE OF CHILDREN IN GREATER MANCHESTER, AND THE SURROUNDING AREAS SO THAT THEY CAN ADVANCE IN LIFE THROUGH: (I) THE PROVISION OF RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITIES PROVIDED IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE, DESIGNED TO IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE; (II) PROVIDING SUPPORT AND ACTIVITIES WHICH DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE HIDEAWAY
PARTINGTON SHOPPING CENTRE
CENTRAL ROAD
PARTINGTON
MANCHESTER
M31 4EL
- Ffôn:
- 01616600299
- E-bost:
- info@hiddentreasuretrust.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window