SEFTON PCF

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We run regular coffee morning and afternoon sessions, which are often attended by a guest speaker from Health, Education or the local authority. We also run events for parents three times a year, where they meet representatives from different organisations and get to speak to them in person and seek advice and support. We also attend strategic meetings with our local authority.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £32,700 o 5 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Sefton
Llywodraethu
- 14 Gorffennaf 2022: CIO registration
- SEFTON PARENT CARER FORUM (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Jane Swinchin | Cadeirydd | 20 September 2021 |
|
|
||||
Jane Lesley Pickersgill | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||
Monica Theresa Wright | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||
Yael Edmonds | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||
Kellie Anne Wright | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.16k | £32.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.81k | £27.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £17.50k | £32.70k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Ebrill 2024 | 72 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 12 Ebrill 2024 | 72 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 14 Jul 2022
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE, INCLUDING THEIR PARENTS, CARERS AND FAMILIES, WHO HAVE DISABILITIES AND/OR SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN THE SEFTON AREA, IN ORDER TO IMPROVE THEIR QUALITY OF LIFE, PROMOTE THEIR INCLUSION IN THEIR LOCAL COMMUNITIES AND TO HELP AND SUPPORT THEM TO REACH THEIR FULL POTENTIAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SPCF Shared Space
Cambridge Family Wellbeing Hub
Cambridge Road
BOOTLE
Merseyside
L20 9LQ
- Ffôn:
- 07742881551
- E-bost:
- info@seftonpcf.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window