ymddiriedolwyr BIRMINGHAM CITIZENS ADVICE BUREAU SERVICE LTD
Rhif yr elusen: 519639
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inderpreet Kaur Johal | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Dee Kundi | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|
||||
Kay Burton-Williams | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|
||||
Philip John Marris | Ymddiriedolwr | 11 January 2021 |
|
|
||||
Richard Haines Burden | Ymddiriedolwr | 11 January 2021 |
|
|
||||
Alice Lucy Vernall | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|
||||
Lydia Stockdale | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|
||||
Sundeep Gill | Ymddiriedolwr | 13 February 2019 |
|
|
||||
Chaitali Rima Prakash Desai | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
Liam Brooker | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
ELIZABETH ANN ALVEY | Ymddiriedolwr | 18 September 2014 |
|
|
||||
GARETH RAYMOND MOORE | Ymddiriedolwr | 17 September 2013 |
|
|||||
JILL LAMBERT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.