Ymddiriedolwyr HANDSWORTH JAM-E-MASJID AND ISLAMIC CENTRE
Rhif yr elusen: 519657

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohammed Abdul Muhith | Ymddiriedolwr | 26 September 2013 |
|
|||||
MOHAMMED ABDUL AZAD | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Muhammad Hason Ali | Ymddiriedolwr | 12 June 2022 |
|
|
||||
Mohammed Mohsin Miah | Ymddiriedolwr | 12 June 2022 |
|
|
||||
Muhammad Gous Uddin | Ymddiriedolwr | 12 June 2022 |
|
|
||||
Md Dildar Miah | Ymddiriedolwr | 12 June 2022 |
|
|
||||
Mohammed Emdad Hussain | Ymddiriedolwr | 12 June 2022 |
|
|
||||
Mohammed Belal Uddin | Ymddiriedolwr | 12 June 2022 |
|
|
||||
Mohammed Kamal Hussain | Ymddiriedolwr | 12 June 2022 |
|
|
||||
Mohammed Khayruzzaman | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
Kayum Khan | Ymddiriedolwr | 21 July 2019 |
|
|
||||
HAFIZUR RAHMAN | Ymddiriedolwr | 30 July 2016 |
|
|
||||
MOHAMMED SELIM MIAH | Ymddiriedolwr | 30 July 2016 |
|
|
||||
MOHAMMED ALAUR RAHMAN | Ymddiriedolwr | 30 July 2016 |
|
|
||||
ATAUR RAHMAN | Ymddiriedolwr | 29 September 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.