OXFORD ACADEMY OF INTERNATIONAL STUDIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Financial support for overseas students facing financial difficulties
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 04 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Tsieina
Llywodraethu
- 04 Awst 2022: CIO registration
- OAIS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Mullins | Cadeirydd | 26 April 2022 |
|
|
||||
Xuewei Ewei | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Huanchen Wang | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/04/2023 | 04/04/2024 | |
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2023 | 11 Mehefin 2024 | 128 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2023 | 11 Mehefin 2024 | 128 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 04 Aug 2022
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF STUDENTS BETWEEN 16 – 27 YEARS OLD IN THE UNITED KINGDOM AND ANY OTHER PART OF THE WORLD THROUGH BUT NOT LIMITED TO A. THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE IN THE FORM OF GRANTS FOR ALL INTERNATIONAL STUDENTS 16 –27 YEARS OLD EXPERIENCING FINANCIAL HARDSHIP B. THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE TO PARTNERING ORGANIZATIONS SUCH AS UNIVERSITIES TOWARDS THE CREATION OF INTERNATIONAL STUDY PROGRAMS C. PROMOTING A MUTUAL CULTURAL AND EDUCATIONAL UNDERSTANDING D. COLLABORATIONS AND FOSTERING OF ACTIVE PARTNERSHIPS BETWEEN GLOBAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS, OTHER INTERNATIONAL BODIES AND/OR PROGRAMS, AND/OR OTHER INDIVIDUALS AND INTERESTED COMMUNITIES IN ORDER TO IMPROVE INTERNATIONAL EDUCATION STANDARDS E. TO ENCOURAGE INTERNATIONAL EDUCATIONAL AND CULTURAL EXCHANGE IN ORDER TO RAISE THE INTERNATIONAL PROFILE OF EDUCATION DELIVERED IN THE UNITED KINGDOM F. THE SHARING OF INFORMATION BETWEEN EDUCATORS AND OTHERS IN SUCH COUNTRIES WITH THE EXPRESS PURPOSE OF IMPROVING EDUCATIONAL STANDARDS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
20 LONGBOURN
WINDSOR
SL4 3TN
- Ffôn:
- 07860923133
- E-bost:
- ian.mullins@lvs.ascot.sch.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window