SEARCH AND RESCUE ASSISTANCE IN DISASTERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a specialist disaster response and humanitarian assistance charity that supports both domestic and international communities in times of need affected by disasters natural and man-made. We train and equip dedicated volunteers and members of the public to provide assistance and support to the emergency services
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
- Affganistan
- Albania
- Algeria
- Ariannin
- Armenia
- Aserbaijan
- Awstralia
- Awstria
- Bahrain
- Bangladesh
- Barbados
- Belarws
- Belize
- Bosnia And Herzegovina
- Botswana
- Brasil
- Bwlgaria
- Byrma
- Cambodia
- Camerwn
- Chile
- Ciwba
- Colombia
- Costa Rica
- Croatia
- De Affrica
- Ecwador
- El Salvador
- Fiet-nam
- Groeg
- Gwlad Thai
- Haiti
- India
- Indonesia
- Japan
- Libanus
- Libia
- Malaysia
- Mecsico
- Mosambic
- Nepal
- Pakistan
- Periw
- Philipinas
- Rwmania
- Sawdi-arabia
- Sri Lanka
- Tiriogaeth Brydeinig Cefnfor India
- Tsieina
- Twrci
- Ukrain
- Unol Daleithiau
- Y Bahamas
- Ynysoedd Virgin Prydain
- Yr Alban
- Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
- Y Weriniaeth Ddominicaidd
- Y Weriniaeth Tsiec
Llywodraethu
- 23 Mai 2022: CIO registration
- SARAID (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rob Davis | Ymddiriedolwr | 13 April 2024 |
|
|
||||
Christopher Hurley | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Timothy Charles Cooper | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Eleuthera du Breuil MSc | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
Carrie Woodward | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.62k | £128.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.70k | £29.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 23 May 2022
Gwrthrychau elusennol
1. THE RELIEF AND ASSISTANCE OF PEOPLE IN ANY PART OF THE WORLD WHO ARE THE VICTIMS OF NATURAL DISASTER OR CATASTROPHE THROUGH: A. THE RAPID DEPLOYMENT OF EXPERIENCED VOLUNTEER PERSONNEL SUITABLY TRAINED AND EQUIPPED IN DISASTER RESPONSE TO PROVIDE ANY OF, BUT NOT EXCLUSIVELY, URBAN SEARCH AND RESCUE, HUMANITARIAN AID AND DISASTER RELIEF. IT WILL OCCUR BETWEEN THE MOMENT OF THE NATURAL DISASTER OR CATASTROPHE OCCURS AND THE POINT AT WHICH CONVENTIONAL DISASTER RELIEF ORGANISATIONS ARE ABLE TO RESPOND, AND ON AN ON-GOING BASIS IN ORDER TO SAVE, PROTECT AND PRESERVE HUMAN LIFE REGARDLESS OF RACE, COLOUR, RELIGION, GENDER OR POLITICAL PERSUASION; B. PROVIDING PERSONNEL TO SUPPORT WHERE NEEDED TO RESPONSE OF EMERGENCY SERVICES AND OTHER NATIONAL OR REGIONAL ORGANISATIONS TO SUCH OCCURRENCES; C. REDUCING RISKS ASSOCIATED WITH NATURAL DISASTERS, HUMANITARIAN CRISES OR CLIMATE CHANGE THROUGH THE DEPLOYMENT OF PERSONNEL TO TRAIN COMMUNITIES AND ORGANISATIONS TO MITIGATE AND INCREASE THEIR COPING CAPACITY AND RESILIENCE TO ANY FUTURE EVENTS; D. THE TRAINING OF VOLUNTEER PERSONNEL OR OTHERWISE BY USING THEIR SKILLS AND EXPERIENCE TO DELIVER HUMANITARIAN OPERATIONS AND PROGRAMS IN ORDER TO SUPPORT AND ENHANCE THEIR SKILLS DEVELOPMENT TO PROVIDE RELIEF AND ASSISTANCE. E. CARRYING OUT EARLY DAMAGE AND NEEDS ASSESSMENTS AND COORDINATION IN ANY PART OF THE WORLD FOLLOWING ANY NATURAL DISASTER OR MAN-MADE CATASTROPHE THROUGH THE RAPID DEPLOYMENT OF VETTED, QUALIFIED, SKILLED, EXPERIENCED AND WELL EQUIPPED SPECIALIST STRUCTURAL ENGINEERING, MEDICAL AND/OR COORDINATION TEAMS COMPOSED IN PARTICULAR, BUT NOT WHOLLY OF VOLUNTEER PERSONNEL, TO PROVIDE DISASTER RELIEF BETWEEN THE MOMENT A NATURAL DISASTER OR MAN-MADE CATASTROPHE OCCURS AND THE POINT AT WHICH CONVENTIONAL DISASTER RELIEF ORGANISATIONS OR LOCAL AUTHORITIES ARE ABLE TO RESPOND, AND ON AN ON-GOING BASIS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SARAID
Fire Station
Station Road
Yate
BRISTOL
BS37 4AL
- Ffôn:
- 07970879913
- E-bost:
- enquiries@saraid.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window