ymddiriedolwyr ABERYSTWYTH AND DISTRICT STROKE CLUB
Rhif yr elusen: 519695
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMY YATES SOCIAL SEC | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Valmai Griffiths | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
RUTH DAVIES | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
MARY EVANS | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|
||||
CATHERINE MYFANWY JAMES | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|
||||
JEN JONES | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|
||||
LYNDA JOY LLOYD TREASURER | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|
||||
Byron Jones | Ymddiriedolwr | 28 May 2014 |
|
|
||||
SYLVIA MADELINE JENKINS SECRETARY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
AUDREY EVANS President | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LUCINDA ELIZABETH THOMAS chair | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.