HARRY'S PALS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Harrys Pals provides emotional support to parents of children who are severely ill or disabled. This is through the provision of counselling services, respite breaks and support through an online community of parents. Harrys Pals also campaigns for change to improve life for carers and people affected by disability.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 12 Ebrill 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYNN MARIE STUBBS | Cadeirydd | 12 April 2022 |
|
|
||||
Alan Christopher Roper | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Carly Sumner Sinfield | Ymddiriedolwr | 12 April 2022 |
|
|
||||
Julie Carol Doyle | Ymddiriedolwr | 12 April 2022 |
|
|
||||
Norma Elizabeth Masters | Ymddiriedolwr | 12 April 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £112.71k | £97.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £79.29k | £92.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 26 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 26 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 12 Apr 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO RELIEVE THE CHARITABLE NEEDS OF PEOPLE WITH DISABILITIES AND THEIR FAMILY AND CARERS, INCLUDING IN PARTICULAR THROUGH THE PROVISION OF ADVICE, SUPPORT AND OTHER SERVICES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BADBY LODGE FARM
BADBY
DAVENTRY
NN11 3DD
- Ffôn:
- 07766518835
- E-bost:
- Julie.doyle@hotmail.co.uk
- Gwefan:
-
harryspals.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window