DERBY FOOD 4 THOUGHT ALLIANCE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Derby Food 4 Thought Alliance offers four types of provision. The provision offered will be based on the individual's personal circumstances and tailored to the level of support they require. We offer a co-ordinated model of - Emergency, Assistance, Community and other Initiative support, that will include advice, engagement, signposting to agencies and if required tailored specialist support.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 02 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Derby
Llywodraethu
- 20 Ebrill 2022: CIO registration
- DF4T ALLIANCE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Elizabeth Whitney | Ymddiriedolwr | 16 February 2023 |
|
|
||||
Ejaz Sarwar | Ymddiriedolwr | 08 April 2022 |
|
|
||||
Sarah Emma Fowler | Ymddiriedolwr | 08 April 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 02/04/2023 | 02/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £336.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £300.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 02 Ebrill 2024 | 13 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Ebrill 2024 | 13 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 02 Ebrill 2023 | 28 Chwefror 2024 | 26 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 02 Ebrill 2023 | 04 Ebrill 2024 | 62 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 20 Apr 2022
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY IN DERBY, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, BY PROVIDING EMERGENCY FOOD SUPPLIES AND RELATED PROVISIONS TO INDIVIDUALS IN NEED AND TO OTHER CHARITABLE ORGANISATIONS IN DERBY WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
30 CHARNWOOD STREET
DERBY
DE1 2GU
- Ffôn:
- 01332346266
- E-bost:
- info@df4ta.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window