HELPING FAMILIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
For the public benefit to relieve the needs of individuals with a progressive disease (such as cancer, arthritis and dementia) and by extension their families and carers in particular but not exclusively by the provision of: - Assistance and support with shopping, cleaning and other day to day tasks. - Counselling sessions and support groups. - Targeted grants to families where family members
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 15 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
- Pakistan
Llywodraethu
- 01 Medi 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Nasir | Cadeirydd | 15 September 2023 |
|
|
||||
SHEHRYAR AZHAR | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Ayesha Khalil FACP | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Mir Durriya Zarrar MSc | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Muhammad Waqas Zafar Malik | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/08/2023 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 15 Awst 2023 | 07 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Awst 2023 | 07 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 01 Sep 2022
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO RELIEVE THE NEEDS OF INDIVIDUALS WITH A PROGRESSIVE DISEASE (SUCH AS CANCER, ARTHRITIS AND DEMENTIA) AND BY EXTENSION THEIR FAMILIES AND CARERS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF: - ASSISTANCE AND SUPPORT WITH SHOPPING, CLEANING AND OTHER DAY TO DAY TASKS. - COUNSELLING SESSIONS AND SUPPORT GROUPS. - TARGETED GRANTS TO FAMILIES WHERE FAMILY MEMBERS ARE FINANCIALLY DEPENDENT ON THE LOVED ONE WHO IS GOING THROUGH PROGRESSIVE DISEASE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
47 Buckleigh Avenue
LONDON
SW20 9LD
- Ffôn:
- 07778820761
- E-bost:
- helpingfamiliescharity@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window