Ymddiriedolwyr THE TICKER CLUB

Rhif yr elusen: 519754
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Adrian Peter Walmsley Ymddiriedolwr 24 April 2024
Dim ar gofnod
Margaret Mee Ymddiriedolwr 10 May 2023
Dim ar gofnod
Khalid Ghaffur Ymddiriedolwr 10 November 2021
Dim ar gofnod
Nazir Choonara Ymddiriedolwr 15 July 2020
Dim ar gofnod
David Lee Holmes Ymddiriedolwr 08 November 2018
Dim ar gofnod
Marie Elizabeth Holmes Ymddiriedolwr 06 April 2017
Dim ar gofnod
MOHAMMED MUNEEB YASSIR Ymddiriedolwr 11 April 2013
Dim ar gofnod