THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER'S WALSALL

Rhif yr elusen: 1199076
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We're an inner-city church seeking to bring Hope & Transformation through the good news about Jesus to the Community, College & Centre of Walsall, West Midlands. Details of all activities can be found on our website www.stpeterswalsall.org/

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £68,534
Cyfanswm gwariant: £76,270

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Walsall

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Mai 2022: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ST PETER'S WALSALL (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Catherine Louise Gray Cadeirydd 24 May 2022
Dim ar gofnod
David John Wilkes Ymddiriedolwr 21 April 2024
Dim ar gofnod
Athina Uhuru Hatzis Ymddiriedolwr 21 April 2024
Dim ar gofnod
Rev Emma Louise Hazel Holton Ymddiriedolwr 02 July 2023
Dim ar gofnod
Anton Baker Ymddiriedolwr 24 May 2022
Dim ar gofnod
Carrie Frances Blount Ymddiriedolwr 24 May 2022
Dim ar gofnod
Karen Lucinda Hardwick Ymddiriedolwr 24 May 2022
Dim ar gofnod
Mandy Ann Gilbert Ymddiriedolwr 24 May 2022
Dim ar gofnod
Kim Jacqueline Baker Ymddiriedolwr 24 May 2022
Dim ar gofnod
Andrew Blount Ymddiriedolwr 24 May 2022
Dim ar gofnod
Gary Roger Turner Ymddiriedolwr 24 May 2022
Dim ar gofnod
Robert Butau Ymddiriedolwr 24 May 2022
Dim ar gofnod
Jean Caygill Ymddiriedolwr 24 May 2022
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £146.12k £68.53k
Cyfanswm gwariant £331.44k £76.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £39.42k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 10 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 10 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 02 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 02 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St Peter's Church
STAFFORD STREET
WALSALL
WS2 8DX
Ffôn:
01922645423