SCIENCE CREATES OUTREACH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of education in science, technology, engineering, arts, maths, business, innovation and entrepreneurship; and the promotion of public awareness, understanding, appreciation and engagement with science, technology, engineering, arts and maths. Provision of workshops, courses, work experience, internships and other facilities, equipment and services.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 08 Awst 2022: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Caroline Holmes Clark MEng, PhD | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|
||||
Virginia Grace Russell | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|
||||
Dr Harry Destecroix | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|
||||
Professor Jeremy Myles Tavare | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £72.47k | £92.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £72.94k | £89.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 28 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 28 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 04 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 04 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 06 APR 2022
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE OBJECTS OF THE CHARITY (OBJECTS) ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT: 3.1.1 THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, ARTS, MATHS, BUSINESS, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP; AND 3.1.2 THE PROMOTION OF PUBLIC AWARENESS, UNDERSTANDING, APPRECIATION AND ENGAGEMENT WITH SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, ARTS AND MATHS, BY THE SUPPORT OF STUDY AND RESEARCH, PROVISION OF WORKSHOPS, COURSES, WORK EXPERIENCE, INTERNSHIPS AND OTHER FACILITIES, EQUIPMENT AND SERVICES AS THE TRUSTEES THINK FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Science Creates
Old Market
Midland Road
Bristol
BS2 0JZ
- Ffôn:
- 01174034035
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window