Ymddiriedolwyr SEDSCONNECTIVE
Rhif yr elusen: 1199724

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Fiona Green MBE | Cadeirydd | 21 July 2022 |
|
|
||||
Stephanie Lucas | Ymddiriedolwr | 01 February 2025 |
|
|
||||
Andrea Sanchez | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|
||||
Katy Brizzell | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|
||||
Joanna Fearnley | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Abraham Arshad Mr | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||
Monica Mary Collins | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Kelly Elizabeth Harris | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.