BUXTON FOOTBALL CLUB FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Buxton FC Foundation (BFCF) is passionate about creating opportunities for children and young people to be involved in football and we firmly believe that finances should not be the reason anyone misses out. We are working to make football accessible to all local families, subsidising fees and kit costs, which would otherwise be a barrier to taking part.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 25 Mai 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer McBain | Cadeirydd | 20 May 2021 |
|
|
||||
Daniel Hopkins | Ymddiriedolwr | 21 May 2021 |
|
|
||||
Lorraine Kilvert | Ymddiriedolwr | 21 May 2021 |
|
|
||||
David Hopkins | Ymddiriedolwr | 21 May 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.79k | £18.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £8.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 24 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 24 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 12 Mawrth 2024 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 12 Mawrth 2024 | 12 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 25 May 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE BUXTON FOOTBALL CLUB FOUNDATION ARE: 3.1 TO PROMOTE THE COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION BY PROVIDING FACILITIES FOR THE PLAYING OF ASSOCIATION FOOTBALL AND OTHER SPORTS CAPABLE OF IMPROVING HEALTH (FACILITIES IN THIS ARTICLE 3 MEANS LAND, BUILDINGS, EQUIPMENT AND ORGANISING SPORTING FACILITIES); 3.2 TO PROVIDE AND ASSIST IN PROVIDING FACILITIES FOR SPORT, RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF SUCH PERSONS WHO HAVE NEED FOR SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE; 3.3 TO RELIEVE SICKNESS AND TO PRESERVE AND PROMOTE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH THROUGH SUCH CHARITABLE MEANS AS THE TRUSTEES THINK FIT; 3.4 TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN AND OTHER PERSONS INCLUDING ACADEMIC, SOCIAL AND PHYSICAL EDUCATION) THROUGH SUCH CHARITABLE MEANS AS THE TRUSTEES THINK FIT; AND 3.5 FOR THE GENERAL PURPOSES OF SUCH CHARITABLE BODIES OR FOR SUCH OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES IN EACH CASE AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BUXTON FOOTBALL CLUB FOUNDATION
SILVERLANDS
BUXTON
DERBYSHIRE
SK17 6QH
SK17 6QH
- Ffôn:
- 0129823197
- E-bost:
- foundation@buxtonfc.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window