Ymddiriedolwyr CRAWLEY SWIMMING CLUB
Rhif yr elusen: 1199370

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Wilson | Cadeirydd | 07 June 2022 |
|
|
||||
Helen Jennifer Gomez | Ymddiriedolwr | 22 November 2024 |
|
|
||||
Pamela Twocock | Ymddiriedolwr | 17 May 2024 |
|
|
||||
Emma Victoria Best | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
Kevin Ford | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
Scott Jakins | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
William PHILPOTT | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Alison Penfold | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Paul William Field | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
Vanessa Jane Sultana | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
Gary Lee | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
Zoe Diane Spencer | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
Gordon John Dudman | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.