BALTOS DOG RESCUE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Facilitate the rescue and adoption of homeless (from risk kill shelters, surrendered by owners, supporting owners of domestic abuse with temporary foster homes) domestic dogs of pure or mixed breed and placing them into solid and stable homes, while providing long-term care for those dogs not appropriate for adoption.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 19 Mai 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hayley Chewter | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Ruth laishley | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Wendy campling | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.81k | £45.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.68k | £44.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 27 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 27 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 04 Mai 2024 | 65 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 04 Mai 2024 | 65 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 19 May 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: 1. FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE HUMANE BEHAVIOUR TOWARDS DOGS IN THE UK BY PROVIDING APPROPRIATE CARE, PROTECTION, TREATMENT AND SECURITY FOR DOGS WHICH ARE IN NEED OF CARE AND ATTENTION BY REASON OF SICKNESS, MALTREATMENT, POOR CIRCUMSTANCES OR ILL USAGE, REHOMING SUCH DOGS WHERE POSSIBLE; 2. THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE TO SUPPORT THE CARE AND TREATMENT OF DOGS BELONGING TO PERSONS RESIDENT IN THE UK WHO ARE UNABLE TO MEET THE COSTS OF SUCH CARE AND TREATMENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Kemp House
152 - 160 City Road
London
- Ffôn:
- 07930241473
- E-bost:
- info@baltosdogrescue.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window