Ymddiriedolwyr ALT VALLEY COMMUNITY TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 519835

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (47 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMA MARGARET MASON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Peter Hooton | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
Pauline Thornley | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
Roy Meredith | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
Anthony Rimmer | Ymddiriedolwr | 15 May 2017 |
|
|
||||
Sheila Sweeney | Ymddiriedolwr | 15 May 2017 |
|
|
||||
LESLEY BAUGH | Ymddiriedolwr | 01 March 2016 |
|
|
||||
Dr BRIAN MCDONOUGH | Ymddiriedolwr | 12 June 2013 |
|
|
||||
ANTHONY JENNINGS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GERRY BRENNAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.