SOUTH OXFORDSHIRE MUSLIM ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To establish and advance the Islamic faith in Oxfordshire for the benefit of the public mainly but not exclusively through the provision of a mosque, Islamic education, a celebration of religious festivals, interfaith activity and to provide guidance about the religious and spiritual wellbeing to the local community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 26 Awst 2022: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mus Ab Shaharom | Cadeirydd | 10 October 2022 |
|
|
||||
Zeeshan Najmi | Ymddiriedolwr | 15 October 2023 |
|
|
||||
Aleem Mir | Ymddiriedolwr | 15 October 2023 |
|
|
||||
Hina Mutahar islam | Ymddiriedolwr | 15 October 2023 |
|
|
||||
Muhammad Islam | Ymddiriedolwr | 22 August 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 07 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22 AUG 2022
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS (THE OBJECTS) ARE: TO ESTABLISH AND ADVANCE THE ISLAMIC FAITH IN OXFORDSHIRE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC MAINLY BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH THE PROVISION OF A MOSQUE, ISLAMIC EDUCATION, A CELEBRATION OF RELIGIOUS FESTIVALS, INTERFAITH ACTIVITY AND TO PROVIDE GUIDANCE ABOUT THE RELIGIOUS AND SPIRITUAL WELLBEING TO THE LOCAL COMMUNITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SOUTH OXFORDSHIRE MUSLIM ASSOCIATION (SOMA)
140 Broadway
DIDCOT
Oxfordshire
OX11 8RJ
- Ffôn:
- 07545269295
- E-bost:
- SOMA.DIDCOT@GMAIL.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window