KIDSHELP CAMBODIA - ENGLAND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objective of the association is the advancement of education of children and young adults from identified villages in communes of Prek Dambang, Prek Tamak and Rokakoang2 in Kandal Province in the Kingdom of Cambodia in particular but not exclusively by providing educational scholarships, educational materials and supplementing teacher salaries.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cambodia
Llywodraethu
- 20 Mehefin 2022: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Gordon Byron | Cadeirydd | 12 March 2017 |
|
|
||||
Simon William Epstein | Ymddiriedolwr | 16 April 2022 |
|
|
||||
Leslie Anne Byron | Ymddiriedolwr | 12 March 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.91k | £7.94k | £8.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.77k | £11.94k | £7.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 30 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12 MAR 2017 AS AMENDED ON 11 JUN 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTIVE OF THE ASSOCIATION IS THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG ADULTS FROM IDENTIFIED VILLAGES IN COMMUNES OF PREK DAMBANG, PREK TAMAK AND ROKAKOANG2 IN KANDAL PROVINCE IN THE KINGDOM OF CAMBODIA IN PARTICLUAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING EDUCATIONAL SCHOLARSHIPS, EDUCATIONAL MATERIALS AND SUPPLEMENTING TEACHER SALARIES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 FAREWELL HALL WEST FARM
DARLINGTON ROAD
DURHAM
DH1 3SX
- Ffôn:
- 07482720660
- E-bost:
- patrick@kidshelp-kambodscha.org
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window