THE CALDICOT MALE VOICE CHOIR

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the education of the public in the understanding of the musical arts, in particular choral music by the presentation of concerts and similar activities. To provide opportunities for music learning and choral singing in a warm and friendly environment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 10 Chwefror 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 512834 THE CALDICOT MALE VOICE CHOIR
- 31 Ionawr 2023: CIO registration
- C?R MEIBION CALDICOT (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAHAM VIVIAN HUGHES | Cadeirydd | 17 October 2022 |
|
|
||||
Benjamin Jonathon Walker | Ymddiriedolwr | 28 October 2024 |
|
|
||||
Paul Thomas | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
CHRISTOPHER JOHN RICHARDS | Ymddiriedolwr | 22 January 2023 |
|
|
||||
LEON JONES | Ymddiriedolwr | 22 January 2023 |
|
|
||||
LYNDON CLIVE GAUNTLETT | Ymddiriedolwr | 22 January 2023 |
|
|
||||
ANDREW MARK YEARSLEY | Ymddiriedolwr | 22 January 2023 |
|
|
||||
Kenneth James Cooper | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £151.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £62.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 12 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 12 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 31 Jan 2023
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE UNDERSTANDING OR THE MUSICAL ARTS, AND IN PARTICULAR CHORAL MUSIC, BY THE PRESENTATION OF CONCERTS AND SIMILAR ACTIVITIES. IN FURTHERANCE OF THIS OBJECT:- (A) TO CO-OPERATE WITH LOCAL AUTHORITIES, EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND CULTURAL SOCIETIES; (B) TO RAISE FUNDS BY MEANS OF SUBSCRIPTIONS, DONATIONS, GRANTS AND OTHER LAWFUL MEANS. (C) TO DO ALL SUCH OTHER THINGS AS ARE NECESSARY FOR THE ATTAINMENT OF THE FOREGOING OBJECTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Caldicot Choir Hall
Mill Lane
CALDICOT
NP26 4BN
- Ffôn:
- 01291431760
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window